Du
18-08-2016
Au
04-05-2020:
Autres Expériences
Médecin Responsable de l'Unité d'Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux
Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye
Du
18-08-2016
Au
04-05-2020:
Autres Expériences
Médecin Responsable de l'Unité d'Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux
Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye
Du
18-08-2016
Au
04-05-2020:
Autres Expériences
Médecin Responsable de l'Unité d'Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux
Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye
Du
18-08-2016
Au
04-05-2020:
Autres Expériences
Médecin Responsable de l'Unité d'Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux
Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye
Du
04-11-2011
Au
04-05-2020:
Autres Expériences
Ancienne Interne des Hôpitaux
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Du
04-11-2011
Au
04-05-2020:
Autres Expériences
Ancienne Interne des Hôpitaux
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Du
04-11-2011
Au
04-05-2020:
Autres Expériences
Ancienne Interne des Hôpitaux
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Du
04-11-2011
Au
04-05-2020:
Autres Expériences
Ancienne Interne des Hôpitaux
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Du
31-12-2004
Au
31-12-2009:
Autres Expériences
Interne des Hôpitaux
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Du
31-12-2004
Au
31-12-2009:
Autres Expériences
Interne des Hôpitaux
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Du
31-12-2004
Au
31-12-2009:
Autres Expériences
Interne des Hôpitaux
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Du
31-12-2004
Au
31-12-2009:
Autres Expériences
Interne des Hôpitaux
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Nomination le
01-12-2020
:
Professeur assimilé
Echelon 1,
Sans Classe
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odonto-Stomatologie
Nomination le
01-04-2020
:
Maître de Confèrences titulaire
Echelon 3,
Sans Classe
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odonto-Stomatologie
Nomination le
01-10-2017
:
Maître de Confèrences titulaire
Echelon 2,
Sans Classe
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odonto-Stomatologie
Nomination le
01-11-2016
:
Maître de Confèrences assimilé
Stagiaire,
Sans Classe
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odonto-Stomatologie
Nomination le
01-06-2016
:
Assistant
Echelon 1,
Première Classe
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odonto-Stomatologie
Nomination le
01-10-2015
:
Assistant Titulaire
Echelon 4,
Assistants Titulaires
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odonto-Stomatologie
Nomination le
01-10-2013
:
Assistant Titulaire
Echelon 3,
Assistants Titulaires
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odonto-Stomatologie
Nomination le
01-10-2011
:
Assistant Titulaire
Echelon 2,
Assistants Titulaires
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odonto-Stomatologie
Nomination le
02-11-2009
:
Assistant Stagiaire
Echelon 1,
Sans Classe
Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'odonto-Stomatologie